(imagem da internet*) |
APARECIDA (SP) - O
arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, de 55 anos, é o novo presidente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Dom Sérgio foi
eleito pelos religiosos que participam da Assembleia Nacional dos Bispos no
Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo.
Ele vai substituir
Dom Raymundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, que presidiu a CNBB por 4 anos.
(Fonte: JB FM)
Conheça um pouco mais sobre D. Sérgio da Rocha:
Dom
Sergio da Rocha nasceu em Dobrada, no estado de S. Paulo, aos 17/10/1959, filho
de Rubens (+ 2000) e Aparecida Veronezi da Rocha.
Foi
ordenado diácono na Igreja de Santa Cruz de Matão - SP, aos 18/8/1984, e
presbítero na Matriz do Senhor Bom Jesus de Matão - SP, Diocese de São Carlos,
aos 14/12/1984.
Estudou
Filosofia no Seminário de São Carlos - SP e Teologia na PUC de Campinas - SP.
Licenciado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena - SP. Fez Mestrado
em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da
Assunção, de São Paulo, e obteve o Doutorado na Academia Alfonsiana da
Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, aos 21/01/1997.
Atividades como Presbítero
Trabalhou
no Seminário Diocesano de Filosofia, em São Carlos, como diretor espiritual,
professor de filosofia e reitor. No Seminário de Teologia de S. Carlos, em
Campinas, foi diretor espiritual e reitor; foi também professor e membro da
Equipe de Formação dos Diáconos Permanentes da Diocese de São Carlos.
Exerceu,
também, na Diocese de São Carlos, as seguintes funções pastorais: assessor da
Pastoral da Juventude, coordenador da Pastoral Vocacional, coordenador da
Escola de Agentes de Pastoral, coordenador Diocesano de Pastoral, vigário
paroquial das Paróquias Nossa Senhora de Fátima e Catedral, reitor da Igreja
São Judas Tadeu, em S. Carlos, pároco de Água Vermelha e de Santa Eudóxia.
Foi
ainda professor de Teologia Moral na Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (1989-2001), colaborando como tal em Porto Velho-RO, no Projeto
Missionário Sul I / Norte I e na Escola de Teologia Pastoral de São Luiz de
Montes Belos - GO, Igreja Irmã da Diocese de São Carlos.
Episcopado
Foi
nomeado, pelo Papa João Paulo II, Bispo Auxiliar em Fortaleza, Ceará, e Titular
de Alba aos 13/06/2001. Foi ordenado Bispo aos 11 de agosto de 2001, na
Catedral de S. Carlos - SP, tendo como Bispos ordenantes D. José Antônio Aparecido
Tosi Marques, D. Joviano de Lima Júnior e D. Bruno Gamberini. Aos 31 de janeiro
de 2007, foi nomeado pelo Papa Bento XVI Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de
Teresina.
Dom Sérgio da Rocha iniciou seu trabalho na Arquidiocese de Teresina,
como Arcebispo Coadjutor no dia 30/03/2007 e como Arcebispo Metropolitano em
03/09/2008. Aos 15 de junho de 2011 foi nomeado, pelo Papa Bento XVI, Arcebispo
Metropolitano de Brasília, tendo sido acolhido na Catedral Metropolitana de
Brasília aos 06 de agosto de 2011.
Seu
lema episcopal é: “Omnia in
Caritate" (1Cor 16,14) – “Tudo na caridade”
Atividades como Bispo
* Bispo auxiliar de Fortaleza (2001-2007);
* Arcebispo coadjutor de Teresina
(2007-2008);
* Arcebispo metropolitano de Teresina (2008-2011);
* Membro da Comissão
Episcopal para a Doutrina da Fé - CNBB (2002-2007);
* Membro da Comissão
Episcopal do Mutirão de Superação da Miséria e da Fome da CNBB (2001-2004);
* Secretário do Regional Nordeste I (2002-2007);
* Bispo de referência da Pastoral
da Juventude e da Pastoral Vocacional no Regional Nordeste I (2002-2007);
* Bispo
de referência para o Ensino Religioso e para os Presbíteros, no Regional
Nordeste IV (2007-2011);
* Presidente da Comissão Episcopal para o Seminário do
Regional Nordeste IV (2007-2011);
* Membro da Comissão Episcopal para os
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (2007-2011);
* Presidente do
Departamento de Vocações e Ministérios do CELAM (2007-2011);
* Representante da
CNBB na XIII Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização (2012).
* Atualmente, é Arcebispo Metropolitano de Brasília, presidente da Comissão
Episcopal para Doutrina da Fé, da CNBB, membro do Conselho de Pastoral (CONSEP)
e do Conselho Permanente da CNBB.
Entre as principais atividades realizadas por
dom Sergio na Arquidiocese de Brasília estão:
-
Acolhida de quatro Bispos Auxiliares.
-
Criação do Vicariato Leste e dos Setores XIV (Santa Maria) e XV (Planaltina).
-
Criação de onze Paróquias e quatro Áreas Pastorais.
-
Realização da quinta Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e elaboração do
Plano Arquidiocesano de Pastoral, baseados nas “Diretrizes para a Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil”.
-
Organização das Equipes de Coordenação Pastoral e das Assembleias nos
Vicariatos.
-
Reestruturação do Conselho Arquidiocesano de Pastoral em oito Setores
Pastorais.
-
Reestruturação da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz.
-
Reconhecimento da Faculdade de Teologia (FATEO).
-
Reforma do Seminário Arquidiocesano Nossa Sra. de Fátima.
-
Implantação da Pastoral do Povo de Rua.
-
Criação da Comissão Arquidiocesana de Pastoral com representantes dos Setores
Pastorais e dos Vicariatos.
-
Realização de Visitas Pastorais Missionárias às Paróquias.
-
Elaboração do Diretório Pastoral dos Sacramentos.
-
Projeto Arquidiocesano de Comunhão e Partilha.
Fonte: Arquidiocese de Brasília
Nenhum comentário:
Postar um comentário